INTERNATIONAL BUDDHIST TRUST UK DEDICATED TO BHIKKHU CHANDRAMANI, THE DIKSHA GURU OF DR. B. R. AMBEDKAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly meditation and discussion class. Monthly on a Sunday Dhamma talk and discussion, and at other times by appointment. Chanting and Dhamma talk held monthly on Full Moon Days and special events on Wesakh and Kathina every year. Conduct funerals and wedding ceremony. Counselling, advice and guidance according to the teaching of the Buddha. Support interfaith activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven SRAMNER TEJWANT | Cadeirydd | 07 September 2018 |
|
|
||||
Ven Bhikshu Gyaneshwar | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Chaman Lal Midha | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Pradnya Katkar | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
AVINASH SITARAM SHINDE | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.31k | £6.73k | £8.76k | £8.63k | £7.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.98k | £7.49k | £11.76k | £8.78k | £7.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Gorffennaf 2024 | 171 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Gorffennaf 2024 | 536 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Ebrill 2024 | 798 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ebrill 2024 | 1163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 07 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
Ò TO ADVANCE THE BUDDHIST FAITH AND EDUCATION IN BUDDHISM, MEDITATION AND MINDFULNESS THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. Ò TO SUPPORT THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF ONE OR MORE BUDDHA VIHARAS (BUDDHIST CENTRES) IN THE UNITED KINGDOM AS A BASE FOR THE ABBOT AND OTHER BUDDHIST MONKS, NUNS AND LAY PEOPLE TO TEACH AND PRACTISE BUDDHISM. Ò TO PROMOTE BUDDHISM THROUGH BUILDING AND MAINTAINING LINKS WITH OTHER BUDDHIST ORGANISATIONS IN THE UNITED KINGDOM AND ABROAD. Ò TO DEMONSTRATE BUDDHISM IN PRACTICE BY RELIEVING SUFFERING THROUGH PROVIDING SUPPORT FOR THOSE EXPERIENCING POVERTY, ILLNESS, DISADVANTAGE AND THE EFFECTS OF NATURAL DISASTERS IN THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Woodfield Avenue
WOLVERHAMPTON
WV4 4AF
- Ffôn:
- 01902218670
- E-bost:
- int.buddhist.tstuk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window