Hanes ariannol THE NELSON MASJID COMMITTEE (GHOSIA JAMIA MOSQUE)

Rhif yr elusen: 512891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £645.99k £371.15k £774.78k £481.23k £654.97k
Cyfanswm gwariant £611.57k £220.35k £775.27k £291.90k £390.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £645.99k N/A £736.73k N/A £442.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 N/A £177.39k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 N/A £14.24k
Incwm - Arall £0 N/A £38.05k N/A £20.86k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £611.57k N/A £518.44k N/A £0
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £256.83k N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A £390.96k