SHIRLEY MEN'S SHED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote social inclusion by preventing men aged 18 or over in the area from becoming socially excluded, relieving the needs of those who are socially excluded and assisting them to integrate into society, by providing facilities in which they can meet to undertake creative, physical or recreational activities, learn or pass on skills and knowledge, and support each other socially.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Langley | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Colin Lockwood | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Charles Anthony Wood | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Kenneth Blunsden | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Clifford Rolfe | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
BRIAN RICHARD HOOPER | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
HUGH EVANS | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.99k | £18.89k | £28.51k | £16.16k | £6.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £959 | £20.71k | £23.29k | £14.22k | £7.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING MEN AGED 18 OR OVER, WITHIN SHIRLEY AND THE SURROUNDING AREA, FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES IN WHICH THEY CAN MEET TO UNDERTAKE CREATIVE, PHYSICAL OR RECREATIONAL ACTIVITIES, LEARN OR PASS ON SKILLS AND KNOWLEDGE, AND SUPPORT EACH OTHER SOCIALLY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS; UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT, POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS); CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 JANSON ROAD
SOUTHAMPTON
SO15 5GJ
- Ffôn:
- 02380510309
- E-bost:
- info.mensshedshirley@gmail.com
- Gwefan:
-
shed.stjamesroad.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window