HORNCHURCH AERODROME HISTORICAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To achieve its objectives, the Charity runs public exhibitions and once renovation has been completed and title transferred to the Charity, it will operate the RAF Hornchurch Heritage Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2019: CIO registration
- RAF HORNCHURCH HERITAGE CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Philpot | Cadeirydd | 01 February 2025 |
|
|
||||
David Alderslade | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Christopher Rixon | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Paul Weaver | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Graham Hill | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Victoria Catherine McGoldrick Buckingham | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
James Grimwood | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
MARTIN FRIEL | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.51k | £18.52k | £33.20k | £20.02k | £20.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.58k | £9.64k | £17.34k | £16.32k | £27.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Feb 2019 as amended on 13 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO CALLED HORNCHURCH AERODROME HISTORICAL TRUST ARE: 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF HORNCHURCH AERODROME AND ITS PLACE IN THE DEFENCE OF THE UNITED KINGDOM THROUGHOUT ITS OPERATIONAL LIFE BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A HERITAGE CENTRE TO DISPLAY ARTEFACTS, DOCUMENTS AND ASSOCIATED MEDIA RELATING TO HORNCHURCH AERODROME. 2. TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN, ADVANCE EDUCATION AND PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AMONGST THE PUBLIC BY COMMEMORATING THE PILOTS AND PERSONNEL WHO SERVED AT HORNCHURCH AERODROME AND THE LOCAL CIVILIANS WHO SUPPORTED THEM IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUTTON'S HOUSE
SUTTONS LANE
HORNCHURCH
ESSEX
RM12 6RS
- Ffôn:
- 01708620802
- E-bost:
- info@RAFHornchurch.com
- Gwefan:
-
RAFHornchurch.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window