ymddiriedolwyr KING'S SOMBORNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1180268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian William Newnham | Cadeirydd | 07 December 2023 |
|
|
||||
Jane Susan Duncan | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Roger Hugh Stephens | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Eloise Jane Monger | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Linda Mary Vertel Aucock | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Ian Michael Beacham | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Trevor Paul Ryan | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
SARAH LOUISE PENNINGTON | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
Katy Elizabeth Grant | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.