ymddiriedolwyr BOLTON HINDU FORUM
Rhif yr elusen: 1183042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetan Ajwani | Cadeirydd | 18 April 2019 |
|
|
||||
Vanisa Varsani | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Kaushik Makwana | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Priya Narsai-Punam | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Amit Taank | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Hirendra Patel | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Champak Fakira | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Mamit Agarwal | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.