Hanes ariannol EAST HORSLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1180168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £117.62k £64.36k £87.45k £89.06k £88.17k
Cyfanswm gwariant £95.88k £68.66k £108.58k £91.50k £87.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.48k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.18k £24.76k N/A N/A