Ymddiriedolwyr LIVERPOOL AND SOUTH WEST LANCASHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 512906

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Croft | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Belinda Shaw | Ymddiriedolwr | 25 February 2024 |
|
|
||||
Brian Whitehead | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Alison Anyon | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Susan Atkins | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Robert Barry Peacock | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Shelagh Boardman | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.