Hanes ariannol MAKING SPACE
Rhif yr elusen: 512907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.08m | £27.04m | £27.57m | £31.58m | £30.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.78m | £26.53m | £26.60m | £32.24m | £32.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.92m | £26.87m | £27.35m | £31.41m | £30.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £117.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.51k | £40.10k | £142.75k | £89.29k | £218.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.46k | £8.48k | £4.02k | £8.04k | £7.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.92m | £26.87m | £27.35m | £31.41m | £30.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £72.36k | £93.33k | £67.36k | £47.18k | £130.23k | |
|
Incwm - Arall | £43.82k | £29.53k | £5.77k | £23.99k | £165.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.25k | £0 | £560 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.78m | £26.53m | £26.60m | £32.24m | £32.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £71.84k | £67.16k | £51.79k | £73.74k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.