MANSTON HISTORY MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The History of RAF Manston and its surrounding satellites at RAF Ash, RAF Sandwich and RAF Dunkirk. This is achieved through increasing its collection of artefacts and through maintenance of existing exhibits, and providing an insight into the history through its museum and events. this is in furtherance of the charity's objectives as set out in its constitution.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1075396 ROYAL AIR FORCE MANSTON HISTORY MUSEUM ASSOCIATION
- 19 Medi 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Groombridge | Cadeirydd | 26 October 2020 |
|
|
||||
Martin Izzard | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|
||||
Wendy Lawrence | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Brian Wray | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Michael Everall | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Jeannene Groombridge | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Doug Smith | Ymddiriedolwr | 09 February 2019 |
|
|
||||
Dale Howlett | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
TERENCE BROOKS | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.81k | £89.44k | £173.87k | £160.63k | £192.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.58k | £62.52k | £75.61k | £85.24k | £147.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 280 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 280 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Mai 2023 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Mai 2023 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Mehefin 2022 | 147 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Mehefin 2022 | 147 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Mehefin 2021 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Mehefin 2021 | 134 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SCIENCES , PRACTICE AND HISTORY OF AVIATION RELATING TO MANSTON AIRFIELD AND ITS AVIATION CONNECTIONS WITH THANET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RAF Manston History Museum
Manston Road
Ramsgate
CT12 5DF
- Ffôn:
- 01843825224
- E-bost:
- info@rafmanston.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window