ST CUTHBERT'S CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Cuthbert's Care undertakes social welfare work which benefits the public as a whole. The Charity's services - residential care for children and adults, respite care for profoundly disabled people, day care, social work, fostering, and community work - help care for and support children, adults and families throughout the North East and represent the Charity's principal activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,517,644
Roddion a chymynroddion | £472.68k | |
Weithgareddau elusennol | £11.53m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £436.43k | |
Buddsoddiadau | £79.32k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£11,811,677
Codi arian | £156.16k | |
Weithgareddau elusennol | £11.66m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,247,782 o 257 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £156.16k | |
Gwariant elusennol | £11.66m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £705.97k |
Pobl

293 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
47 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Hartlepool
- Northumberland
- Stockton-on-tees
- Sunderland
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1982: Cofrestrwyd
- Alan Shearer Foundation (Enw gwaith)
- SCC (Enw gwaith)
- CATHOLIC CARE NORTH EAST (Enw blaenorol)
- ST CUTHBERTS CARE (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Moran | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|
||||
Right Rev Stephen Wright LLB, STL | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|||||
Dr Kathryn Mannix FRCP | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Alexandra Johnson | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||
kathleen Urwin | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS Alexander GILBERT ACMA | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MICHAEL GEORGE DICKSON MBE | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.82m | £9.80m | £10.16m | £10.55m | £12.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.74m | £9.67m | £9.95m | £10.53m | £11.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.75m | £9.12m | £7.70m | £8.28m | £9.25m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £281.21k | £290.27k | £16.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £275.26k | £216.01k | £317.19k | £264.79k | £472.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £304.50k | £177.27k | £304.41k | £355.07k | £436.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.23m | £9.40m | £9.54m | £9.91m | £11.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.57k | £4.91k | £879 | £18.76k | £79.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.47k | £51.50k | £26.02k | £11.90k | £228.52k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.63m | £9.64m | £9.83m | £10.41m | £11.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.65k | £30.23k | £122.01k | £125.14k | £156.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.96k | £31.52k | £29.28k | £42.36k | £29.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.49m | £5.18m | £5.00m | £4.94m | £5.13m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.42m | £3.08m | £3.23m | £3.33m | £3.99m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.02m | £1.25m | £999.95k | £1.03m | £1.17m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 JUN 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 MAR 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 JAN 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 MAR 2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27 JAN 2017 as amended on 25 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
6. Objects The objects (Objects) for which the Charity is established are to undertake all such forms of social welfare work as the Charity with the approval of the Bishop considers appropriate (being forms of work which are lawful charitable objects) including (but without prejudice to the generality of the foregoing): 6.1 acting as a post-adoption agency; 6.2 providing fostering and related services; 6.3 providing residential accommodation, care and support for children and young people; 6.4 providing nursing homes, care and support for older people; 6.5 providing facilities, services, care and support for people with physical or mental disability; and 6.6 carrying on community projects for people living in poverty, isolation or other need.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. CUTHBERTS CARE
ST. CUTHBERTS HOUSE
WEST ROAD
NEWCASTLE UPON TYNE
NE15 7PY
- Ffôn:
- 01912280111
- E-bost:
- enquiries@stcuthbertscare.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window