BILBOROUGH ISLAMIC CENTRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
providing daily prayer facilities for the muslim community of Bilborough and surrounding areas evening Quran classes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2018: Cofrestrwyd
- BILBOROUGH COMMUNITY AND EDUCATION TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramiz Ahmed | Cadeirydd | 01 November 2018 |
|
|||||
NASEEM AKRAM | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
TAHIR MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
NAVID ARIF | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
MOHAMMED MALIK | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £392.66k | £38.22k | £35.10k | £94.33k | £77.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £389.12k | £11.67k | £20.81k | £100.81k | £63.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Ionawr 2022 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Ionawr 2022 | 203 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 22 Chwefror 2021 | 237 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Chwefror 2021 | 237 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
I. TO ADVANCE THE RELIGION, TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, IN ACCORDANCE STRICTLY WITH THE DOCTRINE FRAMEWORK AND METHODOLOGY OF TABLEEGHI JAMAAT WITH TRADITIONS BASED ON THE QUR'AN AND SUNNAH (WHICH MUST BE STRICTLY IN ADHERENCE WITH THE AHLUS-SUNNAH-WAL-JAMAÆAH (NECESSARILY IN ALIGNMENT WITH THE HANAFI FIQH ONLY)ACCORDING TO ULAMA-E-DEOBAND) AND PROVIDE FACILITIES FOR WORSHIP AND EDUCATION; II. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF COMMUNITY LEARNING PROGRAMS, CLASSES, SEMINARS AND FUNCTIONS;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bilborough Islamic Centre
Wigman Road
NOTTINGHAM
NG8 4PB
- Ffôn:
- 07764356881
- E-bost:
- BILBOROUGHIC@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window