MCKITTRICK BIRD SONG CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the CIO are to further such charitable purposes as the trustees see fit from time to time including: (a) the advancement of education for the public benefit; (b) the promotion of the conservation of the song bird; (c) to relieve the needs of ex-military personnel; (d) the prevention or relief of poverty or financial hardship anywhere in the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Brasil
- Nepal
- Yr Alban
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 29 Awst 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Callander | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
John Murray Drummond Simpson | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|||||
Gavin John Hugh Pollock CA | Ymddiriedolwr | 29 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.17k | £107.00k | £845.55k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £1.80k | £2.69k | £2.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £553.17k | N/A | £845.55k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.50k | N/A | £2.69k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.50k | N/A | £2.69k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2021
(Mae'r cyfrifon |
26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Tachwedd 2021 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 22 Tachwedd 2021 | 115 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER ENGLISH AND WELSH LAW) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING: · THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT · THE PROMOTION OF THE CONSERVATION OF THE SONG BIRD · TO RELIEVE THE NEEDS OF EX-MILITARY PERSONNEL · THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP ANYWHERE IN THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clarke Mairs Llp
1 One Hood Street
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 6JQ
- Ffôn:
- 01912454737
- E-bost:
- law@clarkemairs.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window