WARWICKSHIRE POLICE COMMUNITY FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DONATIONS TO VICTIMS WHO SUFFER FINANCIAL HARDSHIP FOLLOWING A CRIME. ALSO HELP LOCAL COMMUNITY VENTURES WITHIN THE COUNTY OF WARWICKSHIRE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Franklin-Smith | Cadeirydd | 29 January 2025 |
|
|
||||
Lee Kemp | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Richard Simpkins | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
Caroline Plane | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
James Coleman Mr | Ymddiriedolwr | 13 December 2019 |
|
|
||||
Katharine Grasby | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
BARBARA ANN WILLIAMS-YEAGERS | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
JEFFREY NORMAN CARRUTHERS | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
STEPHEN BRIAN MARTIN | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.31k | £9.59k | £41.13k | £91 | £20.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.70k | £32.21k | £33.09k | £10.04k | £27.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 09 AUG 2018
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION SHALL DETERMINE, IN PARTICULAR: 1.RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL NEED 2.EDUCATION OR ASSISTANCE OF PERSONS SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY 3.THE TREATMENT AND PREVENTION OF ILLNESS AND DISEASE 4.FOR THE APPROPRIATE SUPPORT OF VICTIMS CRIME AND CRIME PREVENTION IN THE COMMUNITY 5.FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE COUNTY OF WARWICKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Warwickshire Police
Woodcote Drive
Leek Wootton
WARWICK
CV35 7QA
- Ffôn:
- 01926415726
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window