BELGRAVE HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in all matters relating to the history and heritage of the Belgrave Old Village in Leicestershire with particular regard to the history and heritage of the places of worship or former places of worship existing or formerly existing within the Belgrave Old Village, including the historic former St Peter's Parish Church building at Church Road.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Caerl?r
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bishop RICHARD CHARLES NORBURN | Cadeirydd | 29 November 2018 |
|
|||||
Sandra Eileen Moore | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Stephen John Dixey | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Andrew Warren | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
CAROLYN JOYCE HINDOCHA | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
NICK FATHERS | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82k | £946 | £1.76k | £1.91k | £2.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36k | £1.50k | £1.43k | £2.94k | £1.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £499 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 07 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 07 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CIO EXISTS FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS. THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR PUBLIC BENEFIT: (1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE HISTORY AND HERITAGE OF THE BELGRAVE OLD VILLAGE IN LEICESTERSHIRE WITH PARTICULAR REGARD TO THE HISTORY AND HERITAGE OF THE PLACES OF WORSHIP OR FORMER PLACES OF WORSHIP EXISTING OR FORMERLY EXISTING WITHIN THE BELGRAVE OLD VILLAGE INCLUDING (WITHOUT LIMITATION AS TO THE GENERALITY OF THE AFOREMENTIONED) THE HISTORIC FORMER PARISH CHURCH PREMISES AT CHURCH ROAD AND THE HISTORY AND HERITAGE OF THE PEOPLE, SOCIAL-COMMUNITIES, FAITH-COMMUNITIES AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS ASSOCIATED WITH SUCH PLACES OF WORSHIP (2)TO PRESERVE, REPAIR, MAINTAIN AND ENHANCE OR TO SECURE THE PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE AND ENHANCEMENT OF LAND AND STRUCTURES OF HISTORIC, ARCHITECTURAL, ARCHAEOLOGICAL OR ENVIRONMENTAL VALUE SITUATE WITHIN THE BELGRAVE OLD VILLAGE (AND OF FLORA, FEATURES, BUILDINGS, SITES OR OBJECTS UPON OR WITHIN SUCH LAND OR STRUCTURES) WITH PARTICULAR REGARD TO THE PLACES OF WORSHIP OR FORMER PLACES OF WORSHIP EXISTING WITHIN THE BELGRAVE OLD VILLAGE INCLUDING (WITHOUT LIMITATION AS TO THE GENERALITY OF THE AFOREMENTIONED) THE HISTORIC FORMER PARISH CHURCH BUILDING SITUATE AT CHURCH ROAD TOGETHER WITH ITS CONTENTS, OUTBUILDINGS, BURIAL GROUNDS AND CURTILAGE (SUCH LAND AND STRUCTURES BEING HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE HERITAGE LAND AND STRUCTURES" (3)TO PROVIDE OR TO SECURE THE PROVISION UPON, WITHIN OR NEAR THE HERITAGE LAND AND STRUCTURES (OR ANY PART THEREOF) OF FACILITIES FOR THE ADVANCEMENT OF THE OBJECTS REFERRED TO IN SUB-CLAUSE (1) OF THIS CLAUSE (4)TO BENEFIT THE RESIDENTS OF THE BELGRAVE DISTRICT OF LEICESTER AND OF THE RESIDENTS OF LEICESTER AND THE SURROUNDING AREAS AND THE PUBLIC GENERALLY BY PROVIDING UPON, WITHIN OR NEAR THE HERITAGE LAND AND STRUCTURES (OR ANY PART THEREOF) FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR RESIDENTS AND FOR THE PUBLIC GENERALLY (5)GENERALLY TO FACILITATE AND ENCOURAGE USE OF THE HERITAGE LAND AND STRUCTURES (OR ANY PART THEREOF) FOR CHARITABLE PURPOSES (6)AT THE DISCRETION OF THE CHARITY TRUSTEES OF THE CIO, TO FURTHER OTHER CHARITABLE PURPOSES INCIDENTAL OR ANCILLARY TO THE PURPOSES STATED ABOVE (OR ANY OF THEM).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
74 SANDRINGHAM AVENUE
LEICESTER
LE4 7NR
- Ffôn:
- 01162666531
- E-bost:
- belgraveheritagetrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window