NKURINGO EDUCATION AND COMMUNITY SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NECS: - provides grants, items and services to prevent or relieve poverty in Nkuringo, SW Uganda - provides and assists in the provision of facilities to advance the education of the pupils attending primary and secondary schools in Nkuringo - provides financial support and assistance in the relief of sickness and preservation of health in Nkuringo.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Uganda
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2019: CIO registration
- THE NKURINGO EDUCATION AND COMMUNITY SUPPORT PROGRAMME (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tara Garritt BA MSc | Cadeirydd | 15 June 2019 |
|
|
||||
Karen Leone Mellor | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Carole Knight BSc MSc | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Janet Carol Duchesne | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Katherine Louise Bishop BEd. QTS. | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/01/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 18/01/2023 | 18/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.07k | £67.84k | £73.72k | £77.20k | £153.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.95k | £67.37k | £71.07k | £79.67k | £134.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Ionawr 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ionawr 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Ionawr 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ionawr 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Ionawr 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ionawr 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Ionawr 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ionawr 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Ionawr 2020 | 15 Medi 2021 | 301 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Ionawr 2020 | 15 Medi 2021 | 301 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Jan 2019 as amended on 21 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
1) The prevention or relief of poverty in Nkuringo, South West Uganda by providing: grants, items and services to individuals in need and/or charities, or other organisations working to prevent or relieve poverty. 2) To advance the education of the pupils attending both the primary and secondary schools in Nkuringo, South West Uganda by providing and assisting in the provision of facilities for education at the schools and by providing sponsorship to students who would not otherwise be able to afford to attend school 3) The relief of sickness and the preservation of health among people residing permanently or temporarily or in Nkuringo, South West Uganda, through the provision of financial support or assisting in the provision of facilities for health care.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 Winslow Road
Little Horwood
Milton Keynes
MK17 0PD
- Ffôn:
- 07711 025780
- E-bost:
- jacqueline.c.knight@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window