FORTON VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management and upkeep of village hall and recreation ground (including a pavillion which is located on the recreation ground) Note: This was previously split between two seperate charities (Hall and Recreation Ground) which officially merged in January 2011 to form a single charitie and committee.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 11 Awst 1982: Cofrestrwyd
- 10 Medi 1997: Cofrestrwyd
- 04 Medi 1991: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- FORTON PLAYING FIELD (Enw gwaith)
- FORTON RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine McDonald | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Jenna Elizabeth Metcalfe | Ymddiriedolwr | 31 May 2020 |
|
|
||||
Alice Jesmont | Ymddiriedolwr | 22 August 2019 |
|
|
||||
JOY OLIVER | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.15k | £41.87k | £38.17k | £10.84k | £5.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.63k | £11.37k | £14.01k | £18.17k | £18.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.67k | £23.73k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Chwefror 2025 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 14 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY PROVIDING FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION, INCLUDING THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND.
Maes buddion
PARISH OF FORTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Home Farm
Stony Lane
Clifton Hill
Forton
PRESTON
Lancashi
- Ffôn:
- 01524791313
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window