MARISTOW CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To maintain its land and property, to provide donations and funding to other charitable organisations and such charitable purposes as the Trustees determine
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD MASSEY JOHN HENRY Roborough | Cadeirydd | 12 November 2018 |
|
|||||
LADY SARAH ANNE PIPON ROBOROUGH | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
HARRY MARCUS GEORGE LOPES | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
RICHARD SIMPSON | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £128.69k | £159.34k | £178.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £83.05k | £97.83k | £202.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Mawrth 2024 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Mawrth 2024 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) THE CONSERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, IMPROVEMENT, UPKEEP, BEAUTIFICATION AND PRESERVATION FOR THE BENEFIT OF THE NATION OF THE BUILDING KNOWN AS ST MARTIN'S CHAPEL, MARISTOW, ROBOROUGH, PLYMOUTH PL6 7BZ AND ADJOINING OR SURROUNDING LANDS, AND SUCH OTHER LANDS AND TENEMENTS (INCLUDING BUILDINGS) OF ARCHITECTURAL OR HISTORIC INTEREST AS SHALL FROM TIME TO TIME BE VESTED IN THE CHARITY AND, AS REGARDS LANDS, FOR THE PRESERVATION (AS FAR AS PRACTICABLE) OF THEIR NATURAL ASPECT, FEATURES AND ANIMAL AND PLANT LIFE. (B) SO FAR AS REASONABLE PRACTICABLE FROM TIME TO TIME THE PROCUREMENT OR ENABLEMENT OF THE CONDUCT OF CHRISTIAN SERVICES AT THE SAID ST MARTIN'S CHAPEL. (C) THE PRESERVATION OF FURNITURE, PICTURES AND CHATTELS OF ANY DESCRIPTION HAVING NATIONAL AND HISTORIC OR ARTISTIC INTEREST SITAUTE AT OR CONTAINED WITHIN SUCH LANDS, TENEMENTS AND BUILDINGS OR OTHERWISE VESTED IN THE CHARITY. (D) SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Maristow Estate Office
Roborough
PLYMOUTH
PL6 7BN
- Ffôn:
- 01752695945
- E-bost:
- accounts@maristow.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window