JAMES MARSHALL FOUNDATION CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance in life young people living in Harpenden, Wheathampstead, Redbourn, Kimpton, Flamstead and Markyate who are under the age of 25 and in financial hardship by the provision of grants to assist with their education and career development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 312127 JAMES MARSHALL FOUNDATION
- 05 Rhagfyr 2018: CIO registration
- JAMES MARSHALL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Andrews | Cadeirydd | 08 May 2019 |
|
|||||
Nigel Richard Herbert Wallis | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Adam James Shapton | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Joanna Mary Rickard | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Victoria Elizabeth Finnemore | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Janet Dyson | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Robert James Prynn | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||
Andrew John Large | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Jonathan Marcus Robert Finch | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.34k | £376.94k | £390.62k | £411.42k | £436.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.56k | £253.56k | £259.96k | £432.27k | £424.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 05 DEC 2018 AMENDED ON 24 JUL 2020 as amended on 19 Aug 2021 as amended on 25 Nov 2021 as amended on 27 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
To advance in life young people living in Harpenden, Wheathampstead, Redbourn, Markyate, Flamstead, Kimpton and East Hyde, who are under the age of 25 and in financial hardship by the provision of grants to assist with their education and career development with priority given to those aged 16 and over. In exceptional circumstances if necessary, priority will be given to those applicants living in Harpenden and Wheathampstead. '
Maes buddion
HARPENDEN, WHEATHAMPSTEAD, REDBOURN, MARKYATE, FLAMSTEAD, KIMPTON AND EAST HYDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 6
17 LEYTON ROAD
HARPENDEN
AL5 2HY
- Ffôn:
- 01582760735
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window