Lighthouse Safe Harbour

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Lighthouse Safe Harbour is designed specifically, but not exclusively, for children with Special Educational Needs (such as Autism, ADHD, Sensory Processing needs and Attachment needs), who also present with behaviour that challenges. Activities include: worship, teaching, sports, craft, plus sessions to explore the day's theme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2018: CIO registration
- LIGHTHOUSE BOURNE END (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison McClements | Cadeirydd | 02 October 2019 |
|
|
||||
Richard Rayner | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Josephine Mill | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||
Rachel Chapman | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Tabitha Caroe | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Hannah Lindley | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40k | £242 | £76 | £4.37k | £3.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.43k | £1.74k | £100 | £2.69k | £2.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Nov 2018 as amended on 17 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH PRIMARILY THROUGH THE PROVISION OF AN ANNUAL HOLIDAY WEEK FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BOURNE END, BUCKINGHAMSHIRE, WITH ACTIVITIES IN A COMBINATION OF PERFORMING ARTS, TEACHING, MUSIC, AND HANDICRAFTS DELIVERED IN WAYS WHICH ADVANCE UNDERSTANDING OF THE CHRISTIAN FAITH AND ITS VALUES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Foresters
Water End
Stokenchurch
HIGH WYCOMBE
Buckinghamshire
HP14 3XQ
- Ffôn:
- 07415 739611
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window