Ymddiriedolwyr ESSEX COMMUNITY FIRST AID, EVENTS VOLUNTEERS.
Rhif yr elusen: 1180674

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN DAVEY | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|
||||
Susan J Woods | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Mark Bentley | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Barbara Wright | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Michael Fraser | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Paul George Wright | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
TINA ADDY | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.