ymddiriedolwyr IMIX
Rhif yr elusen: 1183693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldine Blake | Cadeirydd | 09 September 2018 |
|
|
||||
Agnes Estibals | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Dolores Modern | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Liberda-Moreni FCCA | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Zeno Onokaye-Akaka | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Rachael Gould | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
SHAZIA EJAZ | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.