WAKEFIELD FOOTBALL CENTRE COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of community participation in healthy recreation in particular by the provision of facilities for playing football
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 23 Medi 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Halls | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
John O'leary | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Phillip Burke | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | 31/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2021 | 26 Ionawr 2023 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2021 | 26 Ionawr 2023 | 149 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2020 | 26 Ionawr 2023 | 514 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2020 | 26 Ionawr 2023 | 514 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
97 Valley Drive
Wrenthorpe
WAKEFIELD
WF2 0TL
- Ffôn:
- 01924609198
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window