Hanes ariannol GOOSTREY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1180435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.67k | £85.86k | £102.22k | £139.94k | £140.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.84k | £61.26k | £75.81k | £104.94k | £121.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.80k | £61.33k | £72.48k | £98.48k | £99.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.