Hanes ariannol FAMILY CARE
Rhif yr elusen: 512984
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.23m | £1.24m | £1.27m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.06m | £1.19m | £1.24m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.00k | £17.00k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £114.44k | £28.21k | £154.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £398.88k | £414.17k | £461.99k | £81.33k | £1.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £707.18k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £737.46k | £802.62k | £63.49k | £1.18m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.50k | £14.00k | £10.00k | £12.56k | £12.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £994.93k | £1.11m | £1.17m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £14.72k | £27.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.51k | £7.63k | £7.71k | £7.89k | £5.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £37.52k | £38.10k | £0 | £59.02k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.