Ymddiriedolwyr HOLCOMBE ROGUS VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1182063

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polly Rebecca Page | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Dr Jago Rupert Marchant Snook | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Ann Hilary Garnham | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Linda Diane Wyeth | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Jeremy Hugh Hillman | Ymddiriedolwr | 09 January 2021 |
|
|
||||
Richard Grant Wiltshire | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Sarah Lindsay Gabriel | Ymddiriedolwr | 16 February 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.