Hanes ariannol THE MATHER FAMILY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1180415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.11m | £1.75m | £4.02m | £951.53k | £686.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.08k | £73.47k | £217.58k | £383.19k | £483.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.11m | £1.72m | £3.96m | £832.83k | £526.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £325 | £30.98k | £61.88k | £118.70k | £160.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £44.50k | £73.47k | £217.58k | £283.19k | £415.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £68.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | £3.00k | £9.39k | £65.24k | £64.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £41.50k | £55.30k | £165.25k | £133.96k | £322.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £68.16k | |
|
Gwariant - Arall | £582 | £0 | £0 | £100.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.