THE PARENTING CIRCLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Parenting Circle engages school parents to improve their children's school-readiness. Our parenting discussion groups extend parenting classes. Led by the same trained group leader who delivered the parenting class the discussion groups last for as long as parents want. The groups become sustainable when the trained group leader identifies and trains a participating parent to lead the group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Campbell | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Angela Dickinson | Ymddiriedolwr | 15 August 2020 |
|
|
||||
Amicia Oldfield | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|||||
Cristina Odone M.A. Oxon | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
VIRGINIA MARY FRASER | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.16k | £21.09k | £7.88k | £15.22k | £8.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £4.24k | £3.51k | £8.40k | £8.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Rhagfyr 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Rhagfyr 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Tachwedd 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE FOUNDATION ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARENTING AND CHILD-REARING SKILLS BY ANY MEANS, INCLUDING: (1) BY THE PROVISION, OR THE SUPPORT OF PROVIDERS, OF PARENT SUPPORT GROUPS, PARENTING EDUCATION AND TRAINING COURSES AND OTHER FORMAL AND INFORMAL PARENT GROUPS; (2) BY THE PROVISION OF APPROPRIATE EDUCATIONAL AND TRAINING MATERIALS; AND (3) BY THE ENCOURAGEMENT, SUPPORT AND TRAINING OF VOLUNTEER AND PROFESSIONAL COURSE LEADERS AND PARENT MENTORS, IN EACH CASE, FOR THE FOLLOWING PURPOSES: (A) ENABLING CHILDREN TO ENJOY HAPPY AND FULFILLING CHILDHOODS AND PREPARING THEM FOR ADULTHOOD; (B) ENABLING PARENTS TO ENJOY FULFILLING AND REWARDING RELATIONSHIPS WITH THEIR CHILDREN; (C) STRENGTHENING THE BONDS BETWEEN CHILDREN AND THEIR PARENTS; (D) PROMOTING STRONG, STABLE FAMILY RELATIONSHIPS; AND (E) PROMOTING THE MENTAL HEALTH AND WELLBEING OF PARENTS AND CHILDREN, AND FOR THESE PURPOSES, "PARENT" INCLUDES ALL THOSE WHO ENGAGE IN PARENT-CHILD RELATIONSHIPS WITH CHILDREN, WHETHER OR NOT AS THEIR NATURAL OR BIOLOGICAL PARENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 TETCOTT ROAD
LONDON
SW10 0SB
- Ffôn:
- 07884446357
- E-bost:
- cristinaodone@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window