CARMARTHEN LIONS CLUB (CIO)

Rhif yr elusen: 1180192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Income is derived from, primarily, an annual Charity dinner as well as an Easter Egg raffle and also 'Santa' at Christmas. Funds are utilised in the provision of grants to deserving causes within the Carmarthen area, district, and Lions Multiple District Area. There is an acknowledgement of the Club's international obligations with a contribution to LCIF the Lions Clubs International Foundation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £277
Cyfanswm gwariant: £227

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Gaerfyrddin

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Hydref 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROGER CHIDZOY LEWIS Cadeirydd 20 June 2018
Dim ar gofnod
MICHAEL WYNN THOMAS Ymddiriedolwr 20 June 2018
Dim ar gofnod
ALUN HOWARD EVANS Ymddiriedolwr 20 June 2018
Dim ar gofnod
BARRIE GRIFFITH MARTIN Ymddiriedolwr 20 June 2018
Dim ar gofnod
DAVID JOEL MORGAN Ymddiriedolwr 20 June 2018
Dim ar gofnod
ROBERT DUDLEY THOMAS Ymddiriedolwr 20 June 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.76k £1.11k £525 £356 £277
Cyfanswm gwariant £2.70k £1.80k £961 £935 £227
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 14 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 14 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 11 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 11 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 21 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 21 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 05 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 05 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 14 Mehefin 2021 14 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Y DDOL
LLANSAWEL
LLANDEILO
SA19 7HZ
Ffôn:
01558685522