PAPAYA (PARENTS AGAINST PHONE ADDICTION IN YOUNG ADOLESCENTS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PAPAYA runs parent and school workshops across the UK. The workshops are aimed at Key Stage 2 and 3 and cover the PHSE curriculum on internet safety, social media and self-esteem. The parent workshops run in parallel and aim to help families get a healthy balance with technology.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2019: Cofrestrwyd
- PAPAYA (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Bond | Cadeirydd | 20 November 2023 |
|
|||||
Joseph Ryrie | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Rajesh Gunvant Gandhi | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Professor Joanna Crow | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Joe Watson Mrs | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 01/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £407 | £0 | £0 | £806 | £3.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £897 | £60 | £40 | £346 | £3.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF PARENTS IN THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON YOUNG ADOLESCENTS. THE EDUCATION OF CHILDREN IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS AS TO THE IMPACT OF UNRESTRICTED TECHNOLOGY FROM A YOUNG AGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 HOPE SQUARE
BRISTOL
BS8 4LX
- Ffôn:
- 07967189332
- E-bost:
- papayaparents@yahoo.com
- Gwefan:
-
papayaparents.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window