SHAAREI TEFILLAH TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As detailed in the charity objects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barnet
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIM GRUNFELD | Cadeirydd | 18 May 2019 |
|
|
||||
Jechiel Sieradzki | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
EMANUEL POLLAK | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.48k | £86.76k | £157.64k | £377.54k | £177.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.39k | £28.17k | £37.15k | £158.85k | £139.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.58k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 28 Mai 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 28 Mai 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ESTABLISHING, MAINTAINING AND MANAGING A SYNAGOGUE IN NW LONDON TO BE KNOWN AS SHAAREI TEFILLAH AS A PLACE OF WORSHIP PUBLIC PRAYER AND RELIGIOUS STUDY AND BY PROVIDING FOR THE RELIGIOUS NEEDS, SPIRITUAL EDUCATION, PASTORAL NEEDS AND WELFARE OF ITS MEMBERS AND OF OTHER MEMBERS OF THE JEWISH COMMUNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Haffner Hoff Ltd
Parkgates
Bury New Road
Prestwich
MANCHESTER
M25 0TL
- Ffôn:
- 02036756972
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window