ymddiriedolwyr DANCE UNITED YORKSHIRE CIO
Rhif yr elusen: 1181600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann-Marie Teed | Cadeirydd | 21 January 2021 |
|
|
||||
Shazad Ali | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Gemma Pearson | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Julia Helen White | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Stephanie Derrick | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Nikki Crane | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Robert Blair Davies | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.