Ymddiriedolwyr BRIDGEND COUNTY GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 1180631

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE HUMPHRY | Cadeirydd | 29 June 2012 |
|
|
||||
Anthony Attilio Arcari | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Carole Ann Evans | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
Linda Anne Crowhurst | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
EMMA LOUISE THOMAS | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
JOAN ELIZABETH LEAN | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.