Hanes ariannol BLIND OUTDOOR LEISURE DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 513036
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.92k | £3.87k | £5.38k | £5.05k | £3.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.36k | £3.60k | £2.67k | £1.67k | £330 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.