Hanes ariannol BRISTOL INCLUSIVE THRILL SEEKERS
Rhif yr elusen: 1182819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.87k | £238 | £180 | £16.51k | £2.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.87k | £1.29k | £1.20k | £4.01k | £6.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.