ymddiriedolwyr BOOKHAM UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1182480
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alan David Jenkins | Cadeirydd | 15 March 2019 |
|
|||||
Suzanne Gooch | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
DAWN ROSEMARY OWERS | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|||||
PETER HOWARD CROOK | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Clare Margaret Curran | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|||||
JULIAN FRANK STEDMAN FCA | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|||||
VIVIEN SANDRA HOLLINGSWORTH | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||
KENNETH ALLAN PICKNELL | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.