ymddiriedolwyr THE VIVIAN HALL
Rhif yr elusen: 513048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Cuthill | Cadeirydd | 15 May 2017 |
|
|
||||
Robert Stephen Johnston | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Michael Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Marilyn Norris | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
William John Anderson | Ymddiriedolwr | 17 June 2016 |
|
|||||
JOHN HARRIS | Ymddiriedolwr | 27 May 2013 |
|
|
||||
ANN Mary ILES | Ymddiriedolwr | 27 May 2013 |
|
|
||||
DAVID FACTOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EILEEN NIELSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.