MERCY CHARITY

Rhif yr elusen: 1185007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Mercy Charity is a non-profit Foundation Charitable Incorporated Organisation based in South West Greater London. Surrey County, United Kingdom with an assignment to reach out to the Children and Elderly in need within Great Britain and to raise awareness on how to reach the needy in Developing Nations. Mercy Charity and its dedicated trustees are committed to making provision to its beneficiaries

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 December 2023

Cyfanswm incwm: £508
Cyfanswm gwariant: £731

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Awst 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
OMOTADE ANTHONY FADAIRO Cadeirydd 30 September 2018
Dim ar gofnod
Sika Olufunmilayo Fadairo Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
WILLY HAUPTMANNL JUNIOR Ymddiriedolwr 30 September 2018
Dim ar gofnod
ALBERT GBOLAHAN FADAIRO Ymddiriedolwr 30 September 2018
Dim ar gofnod
NONSIKELELO KIMBERLY MOYO Ymddiriedolwr 30 September 2018
Dim ar gofnod
OLUWATOMI ANNA FADAIRO Ymddiriedolwr 30 September 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/12/2020 01/12/2021 01/12/2022 01/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.55k £2.10k £1.36k £508
Cyfanswm gwariant £2.88k £2.53k £1.43k £731
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Rhagfyr 2023 14 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Rhagfyr 2023 14 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Rhagfyr 2022 28 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Rhagfyr 2022 28 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Rhagfyr 2021 20 Tachwedd 2022 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Rhagfyr 2021 20 Tachwedd 2022 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Rhagfyr 2020 20 Tachwedd 2022 415 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Rhagfyr 2020 20 Tachwedd 2022 415 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MERCY CHARITY
44
Acre Lane
Carshalton
Surrey
Ffôn:
02086478590
Gwefan:

MERCYCHARITY.CO.UK