COMUNIDADE RENASCER EM CRISTO INTERNACIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HOLDING REGULAR CHRISTIAN WORSHIP SERVICES TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH IN THE COMMUNITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Brasil
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2018: CIO registration
- COMUNIDADE RENASCER EM CRISTO INTERNACIONAL (Enw blaenorol)
- IGREJA EVANGELICA DINAMUS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goncalo Cardoso de Oliveira Neto | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
DRAGAN IVKOVIC | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
ELEIDES MARIA RODRIGUES | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.07k | £6.32k | £905 | £23.22k | £14.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.64k | £7.00k | £1.69k | £15.30k | £18.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Awst 2024 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 21 Awst 2024 | 143 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 21 Mehefin 2023 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 21 Mehefin 2023 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 29 Awst 2022 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 14 Ebrill 2023 | 379 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Nov 2018 as amended on 05 Jul 2023 as amended on 11 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 Rosebery Gardens
LONDON
N8 8SH
- Ffôn:
- 07984448415
- E-bost:
- eleides.rodrigues@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window