LIONHEART UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian religion by holding musical and teaching events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107129 THE COMMUNITY CHURCH (IW)
- 09 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Phillip Dixon | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Wynelle Cowdery | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Leonard Paul Cowdery | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Stuart Brenchley | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.03k | £5.36k | £10.72k | £36.41k | £21.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70k | £1.11k | £3.58k | £50.20k | £19.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 16 Ebrill 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 16 Ebrill 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 04 Mawrth 2024 | 339 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 16 Ebrill 2024 | 382 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 12 Tachwedd 2022 | 226 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 12 Tachwedd 2022 | 226 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Mai 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Mai 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY HOLDING EVANGELISTIC, CULTURAL AND MUSICAL EVENTS TO INSPIRE AND ENLIGHTEN PEOPLE ABOUT THE CHRISTIAN RELIGION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 ST. MICHAELS ROAD
ST. HELENS
RYDE
PO33 1YJ
- Ffôn:
- 07879838702
- E-bost:
- laura@lionheartfestival.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window