ymddiriedolwyr PAUL SARTORI FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 513079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Evans | Cadeirydd | 26 November 2013 |
|
|
||||
Janet Bevans | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
David Dylan Harries Mr | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Jason James Tomlin | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Ian Gravell | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
PAUL LISTER | Ymddiriedolwr | 09 January 2015 |
|
|
||||
Dr JOHN FINLAY MACKINTOSH | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
PHIL ROGER THOMPSON MBE | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
ROSALIND ELIZABETH RAYMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Liz Mozdiak | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.