Hanes ariannol BRISTOL & SOMERSET RAYNET GROUP

Rhif yr elusen: 1182470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.68k £12.06k £1.16k £1.24k £10.27k
Cyfanswm gwariant £1.45k £4.30k £2.61k £1.20k £14.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £5.93k