EVERY LIFE MATTERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our vision is of a community where people can talk openly about suicide, mental health problems and emotional distress. A community where people have the resources and skills to help those experiencing suicidal thoughts and mental health problems, and to support those impacted by, or bereaved by, suicide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,756 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Katherine Jane Bainbridge | Cadeirydd | 23 November 2018 |
|
|
||||
Lisa Birdsall | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Jane Helen Mathieson | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Esther Kirby | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Jasper Chicago Kirkman | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Rebecca Osbourne | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Anita Margaret Kerrigan | Ymddiriedolwr | 10 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.69k | £279.60k | £473.08k | £363.29k | £376.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.91k | £231.09k | £309.61k | £348.12k | £373.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £67.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.81k | £26.54k | £187.20k | N/A | £15.76k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL IN CUMBRIA AND THE SURROUNDING AREAS RELATING TO SUICIDE, SUICIDAL BEHAVIOUR AND SUICIDE BEREAVEMENT BY THE PROVISION OF TRAINING, AWARENESS RAISING AND PUBLIC EVENTS TO PROMOTE THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF PEOPLE IN CUMBRIA AND THE SURROUNDING AREAS WHO ARE BEREAVED OR OTHERWISE IMPACTED BY SUICIDE BY THE PROVISION OF ADVOCACY, COUNSELLING AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BULLS HEAD
SHAP
PENRITH
CUMBRIA
CA10 3NG
- Ffôn:
- 07443479860
- E-bost:
- info@every-life-matters.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window