PROJECT ZERO OCEAN MOVEMENT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The protection and conservation of the marine environment in relation to the Oceans of the world, and the improvement of prevailing environmental conditions for marine life, in particular by means of grants to charities working to protect, conserve and improve the marine environment and the education of the public about the need for such protection, conservation and improvement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Awst 2019: Cofrestrwyd
- PROJECT ZERO (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Clarke | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|
||||
James Jagger | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Alexandra Richards | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Kendall Conrad | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
John de Neufville | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Carolina Overmeer | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Tyrone Wood | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Bobby Barrett | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.73k | £439 | £258.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.34k | £2.35k | £102.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 185 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 185 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Rhagfyr 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Rhagfyr 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Rhagfyr 2023 | 400 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Gorffennaf 2022 | 246 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Gorffennaf 2022 | 246 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 DEC 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC (IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS) TO PROMOTE PROTECTION AND CONSERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT IN RELATION TO THE OCEANS OF THE WORLD, AND THE IMPROVEMENT OF PREVAILING ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR MARINE LIFE, IN PARTICULAR BY MEANS OF GRANTS TO CHARITIES WORKING TO PROTECT, CONSERVE AND IMPROVE THE MARINE ENVIRONMENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office Number 107
165-167 The Broadway
London
SW19 1NE
- Ffôn:
- +33652296045
- E-bost:
- hello@weareprojectzero.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window