Hanes ariannol CRESCENT ARTS

Rhif yr elusen: 513099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.94k £84.65k £101.16k £106.91k £94.37k
Cyfanswm gwariant £87.85k £85.89k £97.61k £104.97k £92.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £8.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £78.52k N/A N/A £99.55k £85.95k