LIGHTHOUSE DERBY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide high quality religious education for Muslim children and adults in Derby. We have used internal and external teachers for these courses. We use a local school's classrooms / lecture theatre to deliver these courses. During the covid pandemic we have restructured our courses for online delivery and continued to provide education and support to the children / familes we work with.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shahid Ahmed | Cadeirydd | 25 July 2019 |
|
|
||||
Hamzah Hussain Ibrahim | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Siraj Adam Ali | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.65k | £10.52k | £3.83k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.01k | £8.25k | £9.03k | £353 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE SUNNI ISLAM IN THE DERBYSHIRE AREA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE BELIEFS AND PRACTICES OF SUNNI ISLAM, INCLUDING THE PROVISION OF EDUCATION, LECTURES AND RAISING AWARENESS TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE ISLAMIC RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
175 CLARENCE ROAD
DERBY
DE23 6LT
- Ffôn:
- 07896808937
- E-bost:
- info@lighthousederby.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window