SOUTH TYNESIDE ANIMAL RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Animal welfare operating cat refuge centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Tyneside
- Sunderland
Llywodraethu
- 11 Hydref 1984: Cofrestrwyd
- 17 Ebrill 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- STAR ANIMAL RESCUE (Enw gwaith)
- STAR CAT REFUGE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.18k | £3.80k | £3.11k | £3.15k | £3.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.36k | £29.60k | £24.11k | £25.82k | £23.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2018 | 29 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2017 | 11 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2016 | 13 Gorffennaf 2017 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2015 | 25 Chwefror 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23 JULY 1982 AS VARIED BY SUPPLEMENTARY TRUST DEED DATED 23 JULY 1982.
Gwrthrychau elusennol
A. THE RESCUE AND REHABILITATION OF INJURED STRAY AND DISTRESSED ANIMALS; B. THE ENCOURAGEMENT IN APPROPRIATE CASES OF SPAYING AND NEUTERING TO AVOID UNWANTED BREEDING; C. THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CARE OF ANIMALS. (FOR FURTHER DETAILS SEE TRUST DEED)
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE SUNDERLAND.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window