BRITISH AND IRISH ASSOCIATION OF ROBOTIC GYNAECOLOGICAL SURGEONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of education and training for the advancement of Health or saving of lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2018: CIO registration
- BIARGS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NICHOLAS MONTAGUE ELKINGTON MBBS FRCOG | Cadeirydd | 07 November 2018 |
|
|
||||
Sujata Gupta MBBS MD | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Dr Michael Colin George Smith FRCOG | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Dr THOMAS EDWARD JAMES IND | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Dr NAHID GUL FRCOG | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Dr MARIA ANNA ELISABETH NOBBENHUIS | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.99k | £1.60k | £17.60k | £6.24k | £44.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.03k | £4.99k | £8.63k | £21.25k | £18.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 01 Hydref 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 01 Hydref 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 05 Chwefror 2024 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 05 Chwefror 2024 | 128 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 23 Chwefror 2021 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 23 Chwefror 2021 | 146 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 07 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
A. THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROMOTION OF HEALTH, IN PARTICULAR BY: I. PROMOTING AND ENCOURAGING THE STUDY AND PRACTICE OF GYNAECOLOGICAL ROBOTIC SURGERY AND RELATED SPECIALTIES; II. PROMOTING RESEARCH AND EVALUATION OF GYNAECOLOGICAL ROBOTIC SURGERY AND RELATED SPECIALTIES AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS FROM IT; III. RECOMMENDING STANDARDS OF TRAINING IN GYNAECOLOGICAL ROBOTIC SURGERY AND RELATED SPECIALTIES; B. ADVANCEMENT OF EDUCATION, IN PARTICULAR BY: I. FACILITATING CONTACT BETWEEN MEMBERS OF THE ASSOCIATION AND OTHER INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS CONCERNED WITH THE STUDY AND PRACTICE OF GYNAECOLOGICAL ROBOTIC SURGERY AND RELATED SPECIALTIES, PARTICULARLY WITH THE AIM OF ENCOURAGING THE EXCHANGE OF CLINICAL EXPERIENCE, SCIENTIFIC THOUGHT AND INVESTIGATION; AND II. PROMOTING AGREEMENT ON TERMINOLOGY AND DEFINITIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DEPARTMENT GYNAE ONCOLOGY SURGERY
ROYAL MARSDEN HOSPITAL
FULHAM ROAD
LONDON
SW3 6JJ
- Ffôn:
- 02078082742
- E-bost:
- Marielle.nobbenhuis@rmh.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window