ymddiriedolwyr ASHBY U3A
Rhif yr elusen: 1181242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Pilgrim | Cadeirydd | 26 July 2022 |
|
|
||||
Estelle Sandles | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Glenys Morrice | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Ronald Godwin | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Sharon Woodland | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Iain Bruce Banns | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
William James Wilson | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Valerie Ann Reed | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Colin David Ellis | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||
Michael Stow | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
Anthony David Smith | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.