Hanes ariannol FRIENDS OF EASTWOODS PARK

Rhif yr elusen: 1181168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.86k £128.10k £63.44k £85.95k £131.51k
Cyfanswm gwariant £32.14k £78.74k £64.12k £132.05k £122.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k £27.67k £25.12k £14.50k £8.95k